Организационно-кадровые изменения в компаниях ПАО «Северсталь» и АО «Севергрупп»
22.11.2016, 16:1422 ноября 2016 г., Москва. 12 декабря на должность генерального директора АО «Северсталь Менеджмент» будет назначен Александр Шевелев, возглавлявший группу «СВЕЗА» (входит в ЗАО «Севергрупп»), а до этого – ОАО«Северсталь-метиз» (входит в ПАО «Северсталь»).
Одновременно на должность генерального директора группы «СВЕЗА» назначается Анатолий Фришман, который до этого занимал должность генерального директора ОАО «Северсталь-метиз».
Также 12 декабря на должность генерального директора ОАО«Северсталь-метиз»будет назначен Сергей Ковряков, который ранее работал директором по производству группы «СВЕЗА», а до этого был исполнительным директором самого большого завода группы«Северсталь-метиз»в Череповце.
В этой связи Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов заявил: «Александр Шевелев обладает богатым опытом эффективной руководящей работы на различных активах «Севергрупп» и «Северсталь», а также в органах государственной власти. Он привержен нашей корпоративной культуре, умеет лично вовлекать коллектив в результативную работу, инициативен. Уверен, что все это будет способствовать успешной деятельности Александра Шевелева на очень важном и ответственном посту генерального директора компании «Северсталь» и обеспечит ее поступательное движение вперед. Хочу поблагодарить Алексея Куличенко за то, что в нынешней ситуации он подставил плечо и эффективно исполнял обязанности генерального директора компании «Северсталь».
В отношении назначения Анатолия Фришмана и Сергея Коврякова Алексей Мордашов отметил: «У группы «СВЕЗА» амбициозные планы развития. Уверен, что целеустремленность и ответственность Анатолия Фришмана позволят ему добиться успехов на новом месте. Что касается назначения Сергея Коврякова, то он многие годы был глубоко погружен в деятельность метизного сегмента бизнеса «Северстали». Надеюсь, что профессионализм и опыт Сергея позволят ему успешно справиться с задачей дальнейшего повышения эффективности этого актива».
Александр Шевелев родился в 1974 году.
Окончил Вологодскую молочно-хозяйственную академию по специальности «инженер-механик», второе образование — филиал Санкт-Петербургского Государственного Технического Университета (специальность — «экономист-менеджер»). Имеет степень МВА бизнес-школы университета Нортумбрия (Ньюкасл, Великобритания).
Начал работу на Череповецком сталепрокатном заводе в 1997 г. по специальности слесарь-ремонтник ремонтно-инструментального цеха. Далее работал ведущим экономистом отдела стратегического планирования, исполнял обязанности заместителя начальника отдела стратегического планирования, начальника отдела развития производства ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод».
С 2002 г. по июнь 2004 г. — директор по техническому обеспечению ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод».
С 1 июля 2004 г. по июль 2012 г. Александр Шевелев работал в должности исполнительного директора ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод» (сегодня — Череповецкий завод «Северсталь-метиз»).
С 1 июля 2012 г. назначен первым заместителем мэра г. Череповца, в июне 2013 г. – заместителем губернатора Вологодской области.
С 29 июля 2013 г. по 31 марта 2016 г. – генеральный директор ОАО «Северсталь-метиз».
С 1 апреля 2016 г. по 11 декабря 2016 г. – генеральный директор группы «СВЕЗА».
Анатолий Фришман родился в 1977 году.
Окончил Московский государственный университет инженерной экологии по специальности «инженер-механик». Имеет степень МВА бизнес-школы университета Нортумбрия (Ньюкасл, Великобритания).
С 2000 года работал в «Северсталь-Метиз» в функции «закупки» в различных должностях (от инженера до начальника управления).
С 2005 по 2008 гг. занимал должность генерального директора ООО «Стиллейс» (входит в «Северсталь-Метиз»), в 2008−2009 гг. работал в дирекции по развитию бизнеса ОАО «Северсталь-метиз».
С 2009 г. по 2011 г. возглавлял ООО «Течи Рус» (также входит в «Северсталь-метиз»).
С 2011 г. по 2014 г. руководил канатным направлением ОАО «Северсталь-метиз».
С ноября 2014 г. по март 2016 г. занимал должность директора АО «Радаелли ССМ».
С апреля 2016 г. по 11 декабря 2016 г. – генеральный директор ОАО «Северсталь-метиз».
Сергей Ковряков родился в 1974 году.
Окончил Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию по специальности «механизация сельского хозяйства». В 2003 г. — Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «менеджмент».
Почти вся трудовая деятельность Сергея Коврякова связана с ОАО «Северсталь-метиз», куда он пришел в 1996 г. слесарем-ремонтником.
В 1997 г. стал механиком гвоздильного цеха, в 1999 г. – ведущим экономистом отдела стратегического планирования, далее работал в должности заместителя начальника гвоздильного цеха.
В 2000 г. назначен начальником производственного отдела метизного производства, в 2002 году — начальником гвоздильного цеха.
В 2004 г. возглавил сталепроволочный цех №1. С 2005 г. — руководитель дирекции по техническому обеспечению.
С февраля 2014 г. по октябрь 2016 г. занимал должность исполнительного директора
ОАО «Северсталь-метиз» в Череповце.
С октября 2016 г. по 11 декабря 2016 г. – директор по производству группы «СВЕЗА».
По материалам компании